Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HELLESDON NORWICH

Rhif yr elusen: 1144178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REVEREND ANNE-LOUISE ALDER Cadeirydd 24 April 2014
Dim ar gofnod
Melissa Jane Brambleby Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Virginia Smith Ymddiriedolwr 07 April 2019
Dim ar gofnod
Kevin O'Grady Ymddiriedolwr 19 July 2018
Dim ar gofnod
Bramwell Chapman Ymddiriedolwr 19 July 2018
Dim ar gofnod
Martin Graham Ymddiriedolwr 19 April 2018
Dim ar gofnod
MARGARET ABBOTT Ymddiriedolwr 24 April 2014
Dim ar gofnod
ANDREW ALDER Ymddiriedolwr 24 April 2014
Dim ar gofnod
MONICA HARRINGTON Ymddiriedolwr 25 April 2013
Dim ar gofnod
MICHAEL ROBERT HARRINGTON Ymddiriedolwr 07 October 2011
Dim ar gofnod