Hanes ariannol BRENTFORD HIGH STREET STEERING GROUP

Rhif yr elusen: 1144408
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £33.07k £19.70k £25.76k £17.67k £16.68k
Cyfanswm gwariant £37.02k £39.58k £23.97k £21.55k £14.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0