Hanes ariannol HOLY ANGELS PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1144592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £184.48k £208.34k £172.89k £212.39k £258.59k
Cyfanswm gwariant £161.58k £172.44k £172.52k £209.06k £232.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A