Hanes ariannol MOUNT HOREB UNITED CHURCH OF JESUS CHRIST (APOSTOLIC) BETHEL UK

Rhif yr elusen: 1146007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.11k £24.17k £28.71k £37.85k £39.47k
Cyfanswm gwariant £20.55k £13.79k £15.68k £28.52k £23.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A