Hanes ariannol ST VINCENT DE PAUL CATHOLIC PRIMARY SCHOOL PARENT STAFF ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1145260
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £5.01k £3.92k £4.13k £1.82k £1.68k
Cyfanswm gwariant £6.47k £3.73k £3.73k £2.77k £1.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A