ymddiriedolwyr FRIENDS OF ST EADBURGHA'S
Rhif yr elusen: 502369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Clifford Whatmough | Cadeirydd | 22 May 2016 |
|
|||||
Michael Davenport | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Stephen Haslam | Ymddiriedolwr | 08 August 2021 |
|
|
||||
Gillian Mary Hammond | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|||||
Simon John Pym Williamson | Ymddiriedolwr | 03 June 2018 |
|
|
||||
Margot Beaumont | Ymddiriedolwr | 22 May 2016 |
|
|
||||
Michael Henry Seymour Ayshford Sanford | Ymddiriedolwr | 22 May 2016 |
|
|
||||
Robin Baker | Ymddiriedolwr | 18 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.