Ymddiriedolwyr JESUS TENT MEETING MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1145363
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 281 diwrnod

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev SERGE TABET Cadeirydd 10 January 2012
Dim ar gofnod
KOFI AMOAKO BEMPAH Ymddiriedolwr 19 April 2016
Dim ar gofnod
MARIE - JOSEE TETTI Ymddiriedolwr 13 April 2016
Dim ar gofnod
ROMAINE FRANCOISE TABET Ymddiriedolwr 28 July 2015
Dim ar gofnod
ARMAND TCHOUOMKEM Ymddiriedolwr 27 July 2015
Dim ar gofnod
MICHAEL ADJEI Ymddiriedolwr 10 January 2012
Dim ar gofnod