Ymddiriedolwyr MITROFANOFF SUPPORT
Rhif yr elusen: 1145382

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (132 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renee Holmes | Cadeirydd | 12 May 2017 |
|
|
||||
Ben Bates | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Lynda Kenison | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Jo Lightning | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
Sharon Fillingham | Ymddiriedolwr | 05 October 2016 |
|
|
||||
John Thatcher | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.