Ymddiriedolwyr BUTALE PROJECT
Rhif yr elusen: 1145614

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS M SAWYER | Cadeirydd | 25 January 2012 |
|
|
||||
Shelley Pritchard | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Darren O'Connor | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Lucy Caitlin Sawyer | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Julie Anne Pointer | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Nicola Dargan | Ymddiriedolwr | 05 November 2021 |
|
|
||||
Louise James | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
MR D J SAWYER | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.