Hanes ariannol STANLEY HEAD LIMITED

Rhif yr elusen: 1146223
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2013 01/04/2014 01/04/2015 01/04/2016 01/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £1.00k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £543 £60 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0