Hanes ariannol LIGHT HOUSE MEDIA CENTRE
Rhif yr elusen: 1146547
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 29/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £606.82k | £594.45k | £573.65k | £550.28k | £884.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £606.07k | £619.67k | £626.66k | £606.70k | £980.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £157.00k | £147.00k | £21.00k | £11.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £168.51k | £157.30k | £89.39k | £101.22k | £108.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £418.82k | £119.07k | £121.01k | £118.04k | £244.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.47k | £318.04k | £363.22k | £330.98k | £531.56k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17 | £32 | £23 | £37 | £36 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £404.82k | £472.63k | £496.31k | £483.72k | £773.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £16.93k | £130.35k | £16.59k | £14.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.34k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £108.86k | £0 | £106.40k | £193.39k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.