Hanes ariannol KOSOVO CONNECTION

Rhif yr elusen: 1146948
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £662 £604 £501 £1 £0
Cyfanswm gwariant £100 £531 £198 £65 £2.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0