ymddiriedolwyr ST HELENS U3A
Rhif yr elusen: 1145707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Hennessy | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Lynn Pickersgill | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Joseph Pearson | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Barbara Shepherd | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Brenda Knowles | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Monica Hughes | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Katharine Partridge | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Susan Heneghan | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Irene Kearney | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
David John Charlson | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.