Ymddiriedolwyr STOURBRIDGE NATIONAL SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1147230

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynne Edwards | Cadeirydd | 31 December 2018 |
|
|
||||
Mark Grazier | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Hazel Auden | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Carole Singer | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Tracie Dovey | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Dana Yardley | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Annmarie Maybury | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Roberta Agnes Harris | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Kathleen Garrad | Ymddiriedolwr | 29 June 2021 |
|
|
||||
Robert Dangerfield | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
JEAN ANN JONES | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.