Hanes ariannol THE CROSSWAY FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1145522
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £228.19k £306.82k £281.10k £252.73k £10.00k
Cyfanswm gwariant £197.09k £273.77k £264.81k £239.21k £32.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A