Ymddiriedolwyr FRIENDS OF PITTVILLE
Rhif yr elusen: 1146790
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Raymond Kay | Cadeirydd | 23 October 2023 |
|
|
||||
John Charles William Holloway | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Sacha Kerkhof | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ARCHIBALD | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth de Buriatte | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Armorel Thomas | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
Janina Katherine Kay | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Andy Hopkins | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
Henry Williams | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Philippa Howell | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.