Ymddiriedolwyr CANTEMUS AT CALDAY
Rhif yr elusen: 1149707

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Smith | Cadeirydd | 18 June 2018 |
|
|
||||
John-Paul Simpson Mr | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Julie Isobel Bodenes Mrs | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Christine Manning | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||
Madeleine Norton | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||
Annette Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Helen Osborne | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Sarah Roberts | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
Sue Lowe | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.