ymddiriedolwyr IVATT DIESEL RECREATION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1147032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Ellershaw | Cadeirydd | 28 April 2018 |
|
|
||||
Adrian Bullock | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Mark Langley | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Bernard Caddy | Ymddiriedolwr | 19 December 2020 |
|
|
||||
Anthony Brown | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Michael Prince | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
Andrew John Hoseason | Ymddiriedolwr | 19 August 2017 |
|
|
||||
Paul Etherington | Ymddiriedolwr | 24 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.