Ymddiriedolwyr KEATS COMMUNITY LIBRARY

Rhif yr elusen: 1146702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Steven Bobasch Cadeirydd 15 March 2012
Dim ar gofnod
Katie Burge Ymddiriedolwr 07 June 2022
Dim ar gofnod
Andi Dollia Ymddiriedolwr 10 July 2018
Dim ar gofnod
Simon John Brumfit Ymddiriedolwr 07 March 2017
Dim ar gofnod
Jana Harrison Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod
NIGEL GODFREY STEWARD Ymddiriedolwr 15 March 2012
Dim ar gofnod
VICTORIA LYNNE ROBERTS JOEL Ymddiriedolwr 15 March 2012
Dim ar gofnod
JONATHAN NAKOUZI Ymddiriedolwr 15 March 2012
Dim ar gofnod