Hanes ariannol RCCG VICTORY CENTRE FOR ALL NATIONS, LINCOLN

Rhif yr elusen: 1147692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £82.83k £56.14k £68.28k £104.01k £160.29k
Cyfanswm gwariant £46.25k £38.20k £46.98k £84.71k £143.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A