ymddiriedolwyr AGE CONCERN CHRISTCHURCH
Rhif yr elusen: 1147081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRIE ANTHONY KENYON | Cadeirydd | 03 May 2012 |
|
|
||||
Lesley Dedman | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Michael Cox | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Richard Daniel Smith | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
||||
NEIL ANDREWS | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
NORMA FOX | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.