Hanes ariannol KINGSTON EVANGELICAL CHURCH

Rhif yr elusen: 1152688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £72.26k £123.20k £66.74k £64.95k £65.02k
Cyfanswm gwariant £64.74k £66.35k £59.16k £65.32k £50.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A