Hanes ariannol THAMES TURBO TRIATHLON CLUB

Rhif yr elusen: 1147502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £102.33k £69.27k £62.80k £84.22k £78.01k
Cyfanswm gwariant £122.46k £60.66k £44.97k £85.15k £88.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A