Hanes ariannol THE B O DAVIES CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 502934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/08/2019 | 18/08/2020 | 18/08/2021 | 18/08/2022 | 18/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.45k | £6.42k | £5.20k | £6.01k | £6.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07k | £9.44k | £9.24k | £6.79k | £8.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.