Ymddiriedolwyr FRIENDS OF NORTH WALTHAM SCHOOL
Rhif yr elusen: 1148397

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leanne Lovelock | Cadeirydd | 14 October 2020 |
|
|
||||
Luke Riches | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Katy Magrane | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Jon Turner | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Rachael Scivier | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Lorna Wilson | Ymddiriedolwr | 03 November 2021 |
|
|
||||
Kirsty Bowen | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Peter Seward | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Leticia Gilbert | Ymddiriedolwr | 18 October 2019 |
|
|
||||
Alice Crocker | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Hannah Pearce | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
EMMA YAU | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.