Ymddiriedolwyr THE CONSTRUCTION SECTOR TRANSPARENCY INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1152236

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajiv Lall | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
James Mwangi | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Kittidej Chantangkul | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Patricia Rincon | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Eyasu Yimer | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Rueben Lifuka | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Claire Schouten | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|
||||
PETTER MERVYN MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 08 August 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.