Hanes ariannol RIDGE 2 REEF TRUST

Rhif yr elusen: 1149283
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/08/2020 16/08/2021 16/08/2022 16/08/2023 16/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £5 £50 £0 £0
Cyfanswm gwariant £200 £0 £40 £45 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A