Hanes ariannol MINCHINHAMPTON COMMUNITY LIBRARY TRUST LTD.

Rhif yr elusen: 1150061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.64k £20.70k £15.91k £12.52k £12.31k
Cyfanswm gwariant £18.87k £12.56k £11.67k £15.32k £13.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.68k £13.13k £10.00k £10.00k