Hanes ariannol FORUM LINK

Rhif yr elusen: 1150522
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 21/08/2013 21/08/2014 21/08/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £16.92k £6.42k £7.87k £777 £625
Cyfanswm gwariant £10.08k £4.81k £5.88k £1.63k £5.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A