Hanes ariannol THE REAL AFRICA TRUST

Rhif yr elusen: 1149508
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £8.19k £2.93k £26.06k £8.63k £62.67k
Cyfanswm gwariant £3.65k £6.99k £19.88k £9.48k £68.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 N/A £0