Ymddiriedolwyr TAMU SAMAJ UK
Rhif yr elusen: 1150097

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bindu Kumari Gurung | Cadeirydd | 15 June 2024 |
|
|
||||
Suba Ghale | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Chandra Kand Gurung | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Subasing Gurung | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Shiva Chandra Gurung | Ymddiriedolwr | 06 May 2018 |
|
|
||||
Shiva Kumar Gurung | Ymddiriedolwr | 06 May 2018 |
|
|
||||
ARJUN KUMAR GURUNG | Ymddiriedolwr | 06 May 2018 |
|
|
||||
BABU RAM GURUNG | Ymddiriedolwr | 07 May 2016 |
|
|
||||
UDAYA GURUNG | Ymddiriedolwr | 03 January 2015 |
|
|
||||
KEDAR BAHADUR GURUNG | Ymddiriedolwr | 12 November 2012 |
|
|
||||
CHITRA BAHADUR GURUNG | Ymddiriedolwr | 12 November 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.