Ymddiriedolwyr POPPETS PRE-SCHOOL (LITTLE WAKERING)
Rhif yr elusen: 1150078

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Dudbridge | Cadeirydd | 14 April 2022 |
|
|
||||
Amy Freeman | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Charlotte Evans | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Sandra Sutton | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Nicola Aruvera | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||
CAROLE SMITH | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.