Ymddiriedolwyr EASTER ORCHESTRAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1153970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
QUENTIN COUPLAND MAXWELL-JACKSON Cadeirydd 01 April 2016
Dim ar gofnod
Susannah Rang Ymddiriedolwr 05 April 2024
Dim ar gofnod
Philip Michael Austin Ymddiriedolwr 11 April 2022
Dim ar gofnod
Jennifer Davies Ymddiriedolwr 06 April 2018
Dim ar gofnod
John Best Ymddiriedolwr 06 April 2018
Dim ar gofnod
Daniel Thomas Regan Ymddiriedolwr 06 April 2018
Dim ar gofnod
Calum Kennedy Ymddiriedolwr 12 April 2017
Dim ar gofnod
DR GREGORY PLACE Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod