Hanes ariannol SUMMER FUN 4 ALL

Rhif yr elusen: 1152079
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £10.92k £9.54k £14.52k £10.21k £3.71k
Cyfanswm gwariant £10.96k £9.70k £14.12k £10.09k £3.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £0 N/A N/A