Ymddiriedolwyr COUNCIL FOR CADET RIFLE SHOOTING
Rhif yr elusen: 1151650

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigadier Matthew Lowe MBE | Cadeirydd | 29 October 2019 |
|
|
||||
Brigadier Mark Patrick Christie OBE | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Charles Rivett-Carnac | Ymddiriedolwr | 05 March 2020 |
|
|
||||
Commander Neil Benstead RN | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Helen Golaszewski | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Craig Stewart | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
Colonel Toby Mills | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||
COLONEL J S WILSON | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||
W G DOE ESQ | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||
MAJOR GENERAL I C DALE | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||
WING COMMANDER G CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||
MAJOR J R W POSTLE | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.