ymddiriedolwyr MILLFIELDS INSPIRED
Rhif yr elusen: 1151413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Botterill | Cadeirydd | 25 November 2013 |
|
|
||||
Samuel Roberts | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Peter Quentin Barlow | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Dr Stephen John Felmingham | Ymddiriedolwr | 11 August 2021 |
|
|
||||
Laura Clare Horton | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Janet Ellard | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Nina Sarlaka | Ymddiriedolwr | 13 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.