Ymddiriedolwyr WADHURST WARRIORS
Rhif yr elusen: 1152653

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
melissa mason | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|
||||
richard lloyd | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|
||||
Edward D'aguilar | Ymddiriedolwr | 05 October 2024 |
|
|
||||
Nicholas Craig | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Paul Beyer | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Oliver Orchard | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
sam Maynard | Ymddiriedolwr | 03 October 2023 |
|
|
||||
Jamie Cates | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
john belton | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
ANDREW EDWARD JAMES BURNETT | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
MICHAEL ANDREW PENFOLD | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
PAUL ALLEN | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||
NIGEL FROGGATT | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.