Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ELLOUGHTON-CUM-BROUGH
Rhif yr elusen: 1152447

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rebecca Jane Allright | Cadeirydd | 16 November 2023 |
|
|
||||
Gillian May Bullock | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
John Robinson | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Sally Louise Miller | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Derek Reynolds | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Joann Randerson | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Jean Towns | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Geoff Ogden | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Lynne Hayton | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Angela Greaves | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Stephen Hartley Mitchell | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
MARGARET DUNCUM | Ymddiriedolwr | 03 June 2013 |
|
|
||||
DIANE ELIZABETH MOFFATT | Ymddiriedolwr | 03 June 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.