ymddiriedolwyr MOE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1156279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Coops | Cadeirydd | 30 January 2014 |
|
|
||||
Miroslava Robson | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Nicolas Robson | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Jon Robson | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Steffen Staeuber | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||
Andrew Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
CAROL WILSON | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
CARLO MALKA | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|||||
Simon Hampel | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.