ymddiriedolwyr Constella Music
Rhif yr elusen: 1154859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Wilson | Cadeirydd | 20 February 2019 |
|
|
||||
Clare Frances Coulter | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Leo Geyer | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Yesim Gozen | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Veronika-Silke Kamplade | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Prof. Daniel Leech-Wilkinson | Ymddiriedolwr | 29 August 2019 |
|
|
||||
Sebastian Lovell-Huckle | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.