Ymddiriedolwyr SOUTH HANWELL BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1154977

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev STUART BRUCE SHACKLETON MA | Cadeirydd | 19 November 2013 |
|
|||||
Andrea Poster | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Israel Heringer Lisboa de Castro | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Orsolya Peszeki | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Rachel Durham | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Robert Francis Geake | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Janet Taylor | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
James Stuart Mroczynski | Ymddiriedolwr | 08 March 2020 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH BROWNE | Ymddiriedolwr | 26 February 2017 |
|
|
||||
Martin Durham | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|
||||
JEREMY EDWARD GEAKE | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
||||
RICHARD DAVID MONTAGUE POSTER | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.