ymddiriedolwyr THE PRODUCTION EXCHANGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1158517
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGINA ROSE YATES | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Ione Blythe Wells | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Marcia Andrea Tucker | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Simon Startin | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Joseph Winer | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Harrison Knights | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Carl Miller | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
VIKNENDRAN SIVALINGAM | Ymddiriedolwr | 14 April 2016 |
|
|||||
JON HARRIS | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
COLIN BLUMENAU | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.