Dogfen lywodraethu YOUTH FOR CHRIST NORTH EAST
Rhif yr elusen: 504262
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 JUNE 1967 AS AMENDED 7 APRIL 1975, 7 FEBRUARY 1977 AND 2 JUNE 1980 AS AMENDED 12 MAY 2001
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF CHRISTIAN EVANGELISATION OF YOUNG PEOPLE IN TYNESIDE AND THE FURTHERANCE OF POSITIVE CHRISTIAN LIVING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
TYNESIDE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.