Hanes ariannol UK GOSPEL TRUST

Rhif yr elusen: 1158081
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019
Cyfanswm Incwm Gros £98.08k £44.05k £37.17k £48.88k £75.78k
Cyfanswm gwariant £15.32k £34.88k £64.12k £73.08k £71.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A