ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1155126
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JAMES DOUGLAS GEOFFREY SHAKESPEARE | Cadeirydd | 12 June 2017 |
|
|
||||
Rev John Frederick Hillier | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Tessa Kate Segaren | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Gardiner | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Sir Robert Brian Heap CBE | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Hilary Roxana Pennington | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Donald Keith Simpson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Sian Watkins | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Joseph Nicholas Saunders | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rev Nell Grace Whiscombe | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Alastair James Wilkinson | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Alison Jane Baillie | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Julia Cary Margretts | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
Janet Margaret Tankard | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Joseph Philip | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH CLARE TRENCHARD | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
||||
ROGER GUNNING LILLEY | Ymddiriedolwr | 10 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.