Hanes ariannol FRIENDS OF BLACKPOOL MUSIC SERVICE

Rhif yr elusen: 1156152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.24k £20.20k £25.84k £4.83k £35.14k
Cyfanswm gwariant £8.04k £5.83k £4.79k £5.03k £15.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A