Hanes ariannol INTOUCH FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1158532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £61.72k £65.24k £36.82k £47.48k £53.01k
Cyfanswm gwariant £66.52k £34.24k £29.36k £21.80k £28.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £20.53k N/A N/A