Ymddiriedolwyr Healthwatch Bristol, North Somerset & South Gloucestershire
Rhif yr elusen: 1158487

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGINA JEANETTE BIGG | Cadeirydd | 12 February 2014 |
|
|
||||
John Dolton | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Susan Jane Geary | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Peninah Achieng-Kindberg | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|||||
Timothy Evans | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
RAQUEL BENZAL | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Richard Whittington | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.