ymddiriedolwyr THE MUSIC VENUE TRUST
Rhif yr elusen: 1159846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Norman | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Rhoda Elizabeth Evans de Dakar | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Emma Smyth | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Jane Beese | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Arusa Qureshi | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Bonita McKinney | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
|
||||
Phyllis Belezos | Ymddiriedolwr | 05 March 2019 |
|
|
||||
Jeremy Pritchard | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Sarah Jane Thirtle | Ymddiriedolwr | 15 December 2016 |
|
|
||||
Simon James Vosper Hilton | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
CHRIS PROSSER | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
JASON RICHARD DORMON | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.