Hanes ariannol CARLEEN CARE CENTRE

Rhif yr elusen: 1158216
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £42.86k £50.96k £29.09k £4 £0
Cyfanswm gwariant £42.69k £47.94k £32.47k £1.27k £8.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £18.54k £9.09k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £9.09k N/A N/A